Siegfried Burdinski
Verein: CVJM Nastätten-
Funktion: Kassenprüfer
Zeitraum: 01.06.2001 - 31.05.2011
-
Funktion: stellv. Bundesvertreter
Zeitraum: 01.06.2005 - 31.05.2008
-
Funktion: Kreiskassenwart
Zeitraum: 01.06.2011 - 11.06.2024
Geschäftsführender Vorstand
-
Funktion: Kreishilfeausschuss
Zeitraum: 01.06.2014 - 31.05.2024
-
Funktion: Jugendstiftungsvorstand
Zeitraum: 01.06.2016 - 03.07.2024
Entsendet aus dem geschäftsführenden Vorstand
-
Funktion: Hausvorstandsvorsitzender
Zeitraum: 27.11.2019 - 01.06.2022